Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Kristoffer Kahraman Blom(virk.: 8) | 12,50 % | 12,50 % | 37,50 % | 37,50 % |
Bjørn Werring Bruun(virk.: 19) | 10,53 % | 10,53 % | 15,79 % | 15,79 % |
Lars Kruse Mathiasen(virk.: 7) | 14,29 % | 14,29 % | 14,29 % | 14,29 % |
Søren Johannes Kjær Henningsen(virk.: 18) | 11,11 % | 11,11 % | 11,11 % | 27,78 % |
Pct. | 11,54 % | 11,54 % | 17,31 % | 23,08 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Bjørn Werring Bruun | 01.01.2007 | Stockholmsgade 33, 2100 København Ø |
Søren Johannes Kjær Henningsen | 01.06.2019 | Vitus Berings Alle 16, 2930 Klampenborg |
Kristoffer Kahraman Blom | 05.08.2021 | Martensens Alle 4, 1828 Frederiksberg C |
Lars Kruse Mathiasen |
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
&Associates ApS | 40541969 | UNDERTVANGSOPLØSNING | Hoteller (551010) |
Kjær Henningsen Holding ApS | 36901306 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
12.10.2022 | 0,00 (km) | Vitus Berings Alle 16, 2930 Klampenborg | Vitus Berings Alle 16, 2930 Klampenborg |
&Associates ApS. |
Sidst opdateret den 24.05.2019 og angivet som gældende fra 22.05.2019 (1946 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Kristoffer Kahraman Blom(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Bjørn Werring Bruun(virk.: 19) Ikke aktiv i virksomheden. | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 |
Lars Kruse Mathiasen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Søren Johannes Kjær Henningsen(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden. | 8 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 44 % | 0 % | 10 % | 13 % | 27 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Kristoffer Kahraman Blom(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 5 | 2 | 5 |
Bjørn Werring Bruun(virk.: 19) Ikke aktiv i virksomheden | 13 | 10 | 1 | 10 |
Lars Kruse Mathiasen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 3 | 0 | 3 |
Søren Johannes Kjær Henningsen(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden | 16 | 6 | 0 | 5 |
Sum | 37 | 24 | 3 | 23 |
Pct. | 43 % | 28 % | 3 % | 26 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |