Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Dekret | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
Bibranche | xbrl | Beliggenhedsadresse | OphaevelseAfDekret | ||||
Kontaktoplysninger | Formål | Hovedbranche | Navne | ||||
Vedtægter | Reelle ejere | Legale ejere | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2022-07-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-07-28 Statstidende Dekret
Den 2022-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-04-29 fjernes Direktion: Michael Kim Eisenreich (adm. dir.) (offentliggjort 2022-05-17)
Den 2022-01-31 tilføjes Direktion: Michael Kim Eisenreich (adm. dir.) (offentliggjort 2022-05-17)
Den 2022-01-24 fjernes Direktion: Christian Michael Bohn-Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2021-07-01 tilføjes Bibranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2021-07-01 tilføjes Bibranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herstedvang 10, 2. th., 2620 Albertslund (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2021-04-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Plantagevej 2, 2670 Greve (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2020-08-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-11 tilføjes Direktion: Christian Michael Bohn-Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2020-06-02 fjernes Direktion: Christian Michael Bohn-Hansen (direktør) (offentliggjort 2020-06-05)
Den 2020-06-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2020-06-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2020-06-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-06-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-06-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-05)
Den 2020-06-18 Statstidende OphaevelseAfDekret
Den 2020-06-04 Statstidende Dekret
Den 2020-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Plantagevej 2, 2670 Greve (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2020-03-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Jægersborg Alle 1, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2020-03-10 tilføjes Kontaktoplysninger: cbh@jmgruppen.com (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2020-03-09 fjernes Kontaktoplysninger: totalservice@live.dk (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2019-12-12 tilføjes Formål: Selskabet formål er at færdiggøre isolatørarbejde og anden forfalden arbejde på byggeplads samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-12-12 tilføjes Hovedbranche: Anden bygningsfærdiggørelse (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2019-12-11 fjernes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2019-12-12 tilføjes Kontaktoplysninger: totalservice@live.dk (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2019-12-11 fjernes Kontaktoplysninger: kvalitettotalservice@gmail.com (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-12-12 tilføjes Navne: JM Gruppen. ApS (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-12-11 fjernes Navne: KTS Vikar Vest ApS (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-12-12 tilføjes Vedtægter: 2019-12-12 (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-10-30 tilføjes Reelle ejere: Christian Michael Bohn-Hansen (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-10-30 fjernes Reelle ejere: Simon Emil Krogh Larsen (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-10-29 fjernes Reelle ejere: Christian Michael Bohn-Hansen (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-10-30 fjernes Direktion: Simon Emil Krogh Larsen (direktør) (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-10-30 fjernes Legale ejere: Simon Emil Krogh Larsen (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jægersborg Alle 1, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2019-05-22 tilføjes Bibranche: Arbejdsformidlingskontorer (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-22 tilføjes Direktion: Simon Emil Krogh Larsen (direktør) (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-05-22 tilføjes Formål: Selskabet formål er at udleje vikarer samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-05-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-05-22 (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-22 tilføjes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2019-05-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-22 tilføjes Kontaktoplysninger: kvalitettotalservice@gmail.com (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-05-22 tilføjes Legale ejere: Simon Emil Krogh Larsen, Christian Michael Bohn-Hansen (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-05-22 tilføjes Navne: KTS Vikar Vest ApS (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-05-22 tilføjes Reelle ejere: Christian Michael Bohn-Hansen, Simon Emil Krogh Larsen (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-05-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-22 tilføjes Stiftere: Simon Emil Krogh Larsen (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-22 tilføjes Tegningsregel: selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-06-05)
Den 2019-05-22 tilføjes Vedtægter: 2019-05-22 (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-05-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-05)