Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Direktion | Vedtægter | ||||
Revisor | Tegningsregel | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Legale ejere | Navne | Bestyrelse | Reelle ejere | ||||
Hvidhvask | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2024-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2024-07-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-16 tilføjes Direktion: Emil Kløcker Mørck Olsen (direktør) (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2024-04-16 fjernes Direktion: Mikael Tröjbom Johansen (direktør) (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2023-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2023-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-07-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-04 tilføjes Direktion: Mikael Tröjbom Johansen (direktør) (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2023-04-04 fjernes Direktion: Theodora Vandras (direktør) (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-03-21 tilføjes Vedtægter: 2023-03-21 (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Rued Langgaards Vej 8, 2300 København S (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rued Langgaards Vej 8, 2300 København S (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-02-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2022-08-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-25 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-02-25)
Den 2022-02-24 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-02-25)
Den 2021-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2021-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Vinkelvej 8, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-09-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-09-08 fjernes Kontaktoplysninger: bs@k3ejd.dk (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-09-07 tilføjes Direktion: Theodora Vandras (direktør) (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2021-09-07 fjernes Direktion: Brian Bjerg Schou (adm. dir.) (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-09-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte gennem ejerandele i andre virksomheder at eje, opføre, udvikle, drive og sælge fast ejendom, og drive anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-09-07 tilføjes Legale ejere: United Denmark 2023 Holdco S.à r.l., United Denmark 2021 B Holdco S.à r.l. (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2021-09-07 fjernes Legale ejere: K3 FINANS ApS, Egelund Capital ApS, United Denmark 2023 Holdco S.à r.l. (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-09-07 tilføjes Navne: United Denmark 2021 B Propco 3 ApS (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-09-06 fjernes Navne: Concha Aps (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-09-07 tilføjes Vedtægter: 2021-09-07 (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2021-09-07 fjernes Bestyrelse: Peter Johan Sønderby-Wagner (næstformand) (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-09-07 fjernes Reelle ejere: Brian Bjerg Schou, Peter Johan Sønderby-Wagner (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-03-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vinkelvej 8, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2019-05-23 tilføjes Bestyrelse: Peter Johan Sønderby-Wagner (næstformand) (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2019-05-23 tilføjes Direktion: Brian Bjerg Schou (adm. dir.) (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2019-05-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og udvikle ejendomme. (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2019-05-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2019-05-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-05-23 (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2019-05-23 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2019-05-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2019-05-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2019-05-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2019-05-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2019-05-23 tilføjes Kontaktoplysninger: bs@k3ejd.dk (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2019-05-23 tilføjes Legale ejere: K3 FINANS ApS, Egelund Capital ApS (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2019-05-23 tilføjes Navne: Concha Aps (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2019-05-23 tilføjes Reelle ejere: Brian Bjerg Schou, Peter Johan Sønderby-Wagner (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2019-05-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2019-05-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2019-05-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2019-05-23 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-02-25)
Den 2019-05-23 tilføjes Stiftere: K3 FINANS ApS, Egelund Capital ApS (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2019-05-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer. (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2019-05-23 tilføjes Vedtægter: 2019-05-23 (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2019-05-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2019-05-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-23)