Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-08 tilføjes Kapital (Kapital): 41.000,00 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-08 tilføjes Vedtægter: 2022-12-08 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2019-05-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Klub Din By ApS. (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2022-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Struervej 55, 7500 Holstebro (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Struervej 55, 7500 Holstebro (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Struervej 55, 7500 Holstebro (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2019-05-21 tilføjes Direktion: Yousef Ali Mustapha (direktør) (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2019-05-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2019-05-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2019-05-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-05-21 (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2019-05-21 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2019-05-21 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2019-05-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2019-05-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2019-05-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2019-05-21 tilføjes Kontaktoplysninger: ym140993@gmail.com (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2019-05-21 tilføjes Legale ejere: Yousef Ali Mustapha (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2019-05-21 tilføjes Navne: YAM Holding ApS (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2019-05-21 tilføjes Reelle ejere: Yousef Ali Mustapha (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2019-05-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2019-05-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2019-05-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2019-05-21 tilføjes Stiftere: Yousef Ali Mustapha (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2019-05-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2019-05-21 tilføjes Vedtægter: 2019-05-21 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2019-05-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2019-05-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-22)