Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | Ejerskaber |
Den 2021-03-09 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-03-09 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-03-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-03-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Søvej 3, 8800 Viborg (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-03-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-03-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-05-09 (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-03-09 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-03-09 fjernes Kontaktoplysninger: ash@firstbase.dk (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-03-09 fjernes Legale ejere: Anne Sofie Holch Herskind (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-03-09 fjernes Navne: ASHOLCH ApS (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-03-09 fjernes Reelle ejere: Anne Sofie Holch Herskind (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-03-09 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-03-09 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-03-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-03-09 fjernes Stiftere: Anne Sofie Holch Herskind (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-03-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-01-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-01-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2021-01-13 fjernes Direktion: Anne Sofie Holch Herskind (direktør) (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2019-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søvej 3, 8800 Viborg (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2019-05-09 tilføjes Direktion: Anne Sofie Holch Herskind (direktør) (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2019-05-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2019-05-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2019-05-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-05-09 (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2019-05-09 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2019-05-09 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2019-05-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2019-05-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2019-05-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2019-05-09 tilføjes Kontaktoplysninger: ash@firstbase.dk (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2019-05-09 tilføjes Legale ejere: Anne Sofie Holch Herskind (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2019-05-09 tilføjes Navne: ASHOLCH ApS (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2019-05-09 tilføjes Reelle ejere: Anne Sofie Holch Herskind (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2019-05-09 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2019-05-09 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2019-05-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2019-05-09 tilføjes Stiftere: Anne Sofie Holch Herskind (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2019-05-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2019-05-09 tilføjes Vedtægter: 2019-05-09 (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2019-05-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2019-05-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2019-07-08 sletter virksomheden Ejerskaber: Second Base Group ApS. (offentliggjort 2019-12-19)