Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jens Peter Kaad | 09.11.2019 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Schjødte Hedegaard | 07.05.2019 | 09.11.2019 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Johan Bennedsgård Clausen | 24.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Dorte Petersen | 16.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jens Peter Kaad | 07.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Søren Bonefeld Elholm | 07.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Anders Vestergaard | 07.05.2019 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hanne Helene Hergaard Henningsen | 07.05.2019 | 24.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lone Philippsen | 07.05.2019 | 16.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Peter Koch | 07.05.2019 | 09.11.2019 | bestyrelsesmedlem |