Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Bestyrelse | Vedtægter | ||||
Hvidhvask | Månedsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Bibranche | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fremme andelshavernes (herefter samlet benævnt 'Medlemmerne' eller hver for sig et 'Medlem') erhvervsmæssige interesser. Dette skal ske dels ved, at Selskabet som indkøbsforening forhandler, formidler og/eller indgår kontrakter vedrørende indkøb af varer, tjenesteydelser, bygge- og anlægsopgaver mv. til gavn for Medlemmerne og dels ved, at Selskabet leverer relevante fagspecifikke tjenesteydelser, såsom juridisk, regulatorisk og økonomisk rådgivning, mv., til Medlemmerne. Selskabet har ikke et erhvervsøkonomisk formål, og drives dermed ikke med henblik på at opnå en fortjeneste for Medlemmerne gennem udbytteudlodninger o.l. Selskabet drives for at opnå besparelser for Medlemmerne, herunder gennem stordrift, forretningsudvikling, effektivisering og andre synergier. Selskabet skal bygge på et tæt samarbejde mellem Medlemmerne, professionalisme, styrkelse af Medlemmernes lokale tilstedeværelse ved at dele ydelser, udvikling af kompetencer hvor det giver bedst mening, uafhængigt af geografi samt mulighed for at afsøge andre muligheder for udvidelse af samarbejdet over tid. (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2023-04-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-29 tilføjes Bestyrelse: Jens Frederik Bastrup (formand) (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2023-03-29 fjernes Bestyrelse: Per Brix Hylle (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2023-03-29 tilføjes Vedtægter: 2023-03-29 (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2023-01-30 tilføjes Bestyrelse: Lars Peder Foged (formand) (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2023-01-24 fjernes Bestyrelse: Anders Jørgen Banke (formand) (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2022-09-06 tilføjes Hvidhvask: SAERLIG (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-04-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-08 tilføjes Bestyrelse: Per Brix Hylle (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2021-04-08 fjernes Bestyrelse: Kim Henning Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2020-12-22 tilføjes Bestyrelse: Anders Jørgen Banke (formand) (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2020-12-22 fjernes Bestyrelse: Rasmus Sielemann Christensen (formand) (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-06-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2019-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kokbjerg 30, 6000 Kolding (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2019-04-12 tilføjes Bestyrelse: Rasmus Sielemann Christensen (formand) (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2019-04-12 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2019-04-12 tilføjes Direktion: Pernille Iversen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2019-04-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fremme andelshavernes (herefter samlet benævnt Medlemmerne eller hver for sig et Medlem) erhvervsmæssige interesser. Dette skal ske dels ved, at Selskabet som indkøbsforening forhandler, formidler og/eller indgår kontrakter vedrørende indkøb af varer, tjenesteydelser, bygge- og anlægsopgaver mv. til gavn for Medlemmerne og dels ved, at Selskabet leverer relevante fagspecifikke tjenesteydelser, såsom juridisk rådgivning, projektledelse mv., til Medlemmerne. (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2019-04-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2019-04-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-12 (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2019-04-12 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2019-04-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2019-04-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2019-04-12 tilføjes Navne: SERVIA A.M.B.A. (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2019-04-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2019-04-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2019-04-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2019-04-12 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2019-04-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, eller af bestyrelsesformanden i forening med den administrerende direktør, eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening med den administrerende direktør. (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2019-04-12 tilføjes Vedtægter: 2019-04-12 (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2019-04-12 tilføjes Virksomhedsform: 140 (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2019-04-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-21)