Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Vedtægter | ||||
xbrl | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2022-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Andresens Købmandsgård 1, 2., 5300 Kerteminde (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-14 fjernes Binavne: BKS Consult ApS (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-14 fjernes Direktion: Bernt Kjær Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-09-30 (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-05-20 (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-14 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-14 fjernes Kontaktoplysninger: bernt.k.s@gmail.com (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-14 fjernes Legale ejere: Bernt Kjær Sørensen (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-14 fjernes Navne: BKS Aqua ApS (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-14 fjernes Reelle ejere: Bernt Kjær Sørensen (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-14 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-14 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-14 fjernes Stiftere: Bernt Kjær Sørensen (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-11-17 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udøve formueforvaltning. (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-11-17 tilføjes Vedtægter: 2022-11-17 (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-02-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Andresens Købmandsgård 1, 2., 5300 Kerteminde (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2019-06-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjallesegade 52, 5260 Odense S (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2019-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjallesegade 52, 5260 Odense S (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2019-05-20 tilføjes Binavne: BKS Consult ApS (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2019-05-20 tilføjes Direktion: Bernt Kjær Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2019-05-20 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udøve virksomhed med udvikling af produkter til anvendelse i marinemiljøer og konsulentbistand vedrørende informationsteknologi samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2019-05-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-09-30 (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2019-05-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-05-20 (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2019-05-20 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2019-05-20 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2019-05-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2019-05-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2019-05-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2019-05-20 tilføjes Kontaktoplysninger: bernt.k.s@gmail.com (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2019-05-20 tilføjes Legale ejere: Bernt Kjær Sørensen (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2019-05-20 tilføjes Navne: BKS Aqua ApS (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2019-05-20 tilføjes Reelle ejere: Bernt Kjær Sørensen (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2019-05-20 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2019-05-20 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2019-05-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2019-05-20 tilføjes Stiftere: Bernt Kjær Sørensen (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2019-05-20 tilføjes Tegningsregel: ´Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2019-05-20 tilføjes Vedtægter: 2019-05-20 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2019-05-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2019-05-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-14)