Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | Ejerskaber | xbrl | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-10 tilføjes Legale ejere: MBLS HOLDING A/S (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2024-09-10 fjernes Legale ejere: Birgit Kohsel, Line Kohsel (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2024-09-10 tilføjes Reelle ejere: Morten Vestergaard Kohsel (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2024-09-10 fjernes Reelle ejere: Line Kohsel (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2019-10-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KOHSEL HOLDING ApS. (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2024-09-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-07 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2021-01-06 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Eugen Warmings Vej 13, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Eugen Warmings Vej 13, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-08-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-21 tilføjes Legale ejere: Line Kohsel (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2019-10-21 fjernes Legale ejere: Morten Vestergaard Kohsel (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-10-21 tilføjes Reelle ejere: Line Kohsel (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2019-10-21 fjernes Reelle ejere: Morten Vestergaard Kohsel (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Eugen Warmings Vej 13, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2019-05-09 tilføjes Direktion: Birgit Kohsel (direktør) (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2019-05-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investerings- og finansieringsvirksomhed. (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2019-05-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-04-30 (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2019-05-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-05-09 (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2019-05-09 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2019-05-09 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2019-05-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2019-05-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2019-05-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2019-05-09 tilføjes Legale ejere: Morten Vestergaard Kohsel, Birgit Kohsel (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-05-09 tilføjes Navne: Line Kohsel Holding ApS (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2019-05-09 tilføjes Reelle ejere: Morten Vestergaard Kohsel, Birgit Kohsel (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-05-09 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2019-05-09 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2019-05-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2019-05-09 tilføjes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2019-05-09 tilføjes Stiftere: Morten Vestergaard Kohsel, Birgit Kohsel (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2019-05-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2019-05-09 tilføjes Vedtægter: 2019-05-09 (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2019-05-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2019-05-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-20)