Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovlunden 127, 7323 Give (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryttervangen 1, 7323 Give (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-10-02 tilføjes Kontaktoplysninger: cochet@myco.as (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-01-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-30 fjernes Bestyrelse: Dan Erik Bro Koch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2019-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryttervangen 1, 7323 Give (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2019-05-15 tilføjes Bestyrelse: Dan Erik Bro Koch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2019-05-15 tilføjes Direktion: Finn Myllerup (direktør) (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2019-05-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at styrke, udvikle og fremme salg af lægge-, spise- og industrikartofler og andre handelsvarer (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2019-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2019-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-05-15 (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2019-05-15 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2019-05-15 tilføjes Kapital (Kapital): 75.000,00 (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2019-05-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2019-05-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2019-05-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2019-05-15 tilføjes Legale ejere: MYCO SEED A/S (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2019-05-15 tilføjes Navne: ProPlants ApS (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2019-05-15 tilføjes Reelle ejere: Hanne Cochet Myllerup, Finn Myllerup (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2019-05-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2019-05-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2019-05-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2019-05-15 tilføjes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2019-05-15 tilføjes Stiftere: MYCO SEED A/S (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2019-05-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2019-05-15 tilføjes Vedtægter: 2019-05-15 (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2019-05-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2019-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-16)