Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-10-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-10-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-10-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-10-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandmarksvej 5, 8240 Risskov (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-10-13 fjernes Binavne: Deligencen ApS (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-10-13 fjernes Direktion: Peter Høgh (adm. dir.) (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-10-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-10-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-05-13 (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-10-13 fjernes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-10-13 fjernes Kontaktoplysninger: peterhogh@outlook.dk (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-10-13 fjernes Legale ejere: PETER HØGH HOLDING ApS (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-10-13 fjernes Navne: ArosFood ApS (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-10-13 fjernes Reelle ejere: Peter Høgh (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-10-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-10-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-10-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-10-13 fjernes Stiftere: PETER HØGH HOLDING ApS (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-10-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-06-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandmarksvej 5, 8240 Risskov (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2021-05-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Rokhøj 24, 8520 Lystrup (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2021-05-10 tilføjes Kontaktoplysninger: peterhogh@outlook.dk (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2021-05-09 fjernes Kontaktoplysninger: peter@arosfood.dk (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2021-05-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rokhøj 24, 8520 Lystrup (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2019-06-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandmarksvej 5, 8240 Risskov (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-06-03 tilføjes Kontaktoplysninger: peter@arosfood.dk (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2019-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandmarksvej 5, 8240 Risskov (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-13 tilføjes Binavne: Deligencen ApS (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2019-05-13 tilføjes Direktion: Peter Høgh (adm. dir.) (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2019-05-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel samt enhver beslægtet aktivitet efter direktionens skøn og nærmere beslutning. (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2019-05-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2019-05-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-05-13 (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2019-05-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2019-05-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2019-05-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2019-05-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2019-05-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2019-05-13 tilføjes Legale ejere: PETER HØGH HOLDING ApS (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2019-05-13 tilføjes Navne: ArosFood ApS (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2019-05-13 tilføjes Reelle ejere: Peter Høgh (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2019-05-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2019-05-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2019-05-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2019-05-13 tilføjes Stiftere: PETER HØGH HOLDING ApS (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2019-05-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2019-05-13 tilføjes Vedtægter: 2019-05-13 (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2019-05-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2019-05-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-10-13)