Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørbækvej 734, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-23 fjernes Direktion: Stine Didriksen-Thomsen (direktør) (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-05-15 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-23 fjernes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-23 fjernes Legale ejere: Stine Didriksen-Thomsen (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-23 fjernes Navne: Thomsen Logistik ApS (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-23 fjernes Reelle ejere: Stine Didriksen-Thomsen (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-23 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-23 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-23 fjernes Stiftere: Martin Aagaard Thomsen (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-04-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørbækvej 734, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-04-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørbækvej 734, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørbækvej 734, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørbækvej 734, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-12-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørbækvej 734, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2019-07-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørbækvej 734, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2019-06-16 tilføjes Direktion: Stine Didriksen-Thomsen (direktør) (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2019-06-16 fjernes Direktion: Martin Aagaard Thomsen (direktør) (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2019-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørbækvej 734, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2019-05-15 tilføjes Direktion: Martin Aagaard Thomsen (direktør) (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2019-05-15 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udøve virksomhed med transportvirksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2019-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2019-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-05-15 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2019-05-15 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2019-05-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2019-05-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2019-05-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2019-05-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2019-05-15 tilføjes Legale ejere: Martin Aagaard Thomsen, Stine Didriksen-Thomsen (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2019-05-15 fjernes Legale ejere: Martin Aagaard Thomsen (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2019-05-15 tilføjes Navne: Thomsen Logistik ApS (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2019-05-15 tilføjes Reelle ejere: Martin Aagaard Thomsen, Stine Didriksen-Thomsen (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2019-05-15 fjernes Reelle ejere: Martin Aagaard Thomsen (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2019-05-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2019-05-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2019-05-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2019-05-15 tilføjes Stiftere: Martin Aagaard Thomsen (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2019-05-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2019-05-15 tilføjes Vedtægter: 2019-05-15 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2019-05-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2019-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-23)