Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solsbækvej 168, 9300 Sæby (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Hans Dyres Vej 62, 9300 Sæby (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2019-06-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Nejsiggyden ApS. (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-10-12 sletter virksomheden Ejerskaber: DK's Regnskabsassistance ApS. (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-06-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DK's Regnskabsassistance ApS. (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2022-07-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hans Dyres Vej 62, 9300 Sæby (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2022-07-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Julius Posselts Vej 3, 11. 7., 9400 Nørresundby (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-26 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-26 tilføjes Navne: Kris Winther Sørensen Holding ApS (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-25 fjernes Navne: Kris Winther Sørensen Holding IvS (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-26 tilføjes Vedtægter: 2021-07-26 (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-25 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Julius Posselts Vej 3, 11. 7., 9400 Nørresundby (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2020-08-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 60, 2. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-08-30)
Den 2019-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 60, 2. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-08-30)
Den 2019-04-01 tilføjes Direktion: Kris Winther Sørensen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele samt hermed beslægtet aktivitet. (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-01 (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-04-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2019-04-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2019-04-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-04-01 tilføjes Legale ejere: Kris Winther Sørensen (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-04-01 tilføjes Navne: Kris Winther Sørensen Holding IvS (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2019-04-01 tilføjes Reelle ejere: Kris Winther Sørensen (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-04-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-04-01 tilføjes Stiftere: Kris Winther Sørensen (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-04-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-04-01 tilføjes Vedtægter: 2019-04-01 (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2019-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2019-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-15)