Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Navne | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Reelle ejere | ||||
Legale ejere | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-24 tilføjes Bestyrelse: Chit Calopez Lodberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-05-24 fjernes Bestyrelse: Ole Vedel Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-04-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-01-29 tilføjes Bestyrelse: Ole Vedel Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2021-03-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-01-29 tilføjes Navne: Udveje Behandling Aps (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-01-28 fjernes Navne: Udveje ApS (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-01-29 tilføjes Vedtægter: 2021-01-29 (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2020-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ahlgade 63, 3., 4300 Holbæk (offentliggjort 2020-11-22)
Den 2020-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Ahlgade 61, 3., 4300 Holbæk (offentliggjort 2020-11-22)
Den 2020-08-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ahlgade 61, 3., 4300 Holbæk (offentliggjort 2020-11-22)
Den 2020-08-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Ahlgade 1, 2., 4300 Holbæk (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ahlgade 1, 2., 4300 Holbæk (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-06-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Svalevænget 2, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-10 tilføjes Hjemmeside: www.udveje.dk (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-10 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@udveje.dk (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-10 tilføjes Reelle ejere: John Kastrup (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-09 fjernes Reelle ejere: John Kastrup (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-03-04 fjernes Legale ejere: MOBISA HOLDING ApS, Michael Steffen Pedersen (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-03-04 fjernes Reelle ejere: Michael Steffen Pedersen (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-03-01 fjernes Direktion: Michael Steffen Pedersen (direktør) (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2019-05-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svalevænget 2, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2019-05-14 tilføjes Direktion: Michael Steffen Pedersen (direktør) (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2019-05-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med terapi og behandling samt kursus og uddannelse samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-05-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-09-30 (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-05-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-05-14 (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-05-14 tilføjes Hovedbranche: Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-05-14 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-05-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-05-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-05-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-05-14 tilføjes Legale ejere: MOBISA HOLDING ApS, Michael Steffen Pedersen, John Kastrup, John Kastrup Holding ApS (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2019-05-14 tilføjes Navne: Udveje ApS (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2019-05-14 tilføjes Reelle ejere: Michael Steffen Pedersen, John Kastrup (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2019-05-14 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-05-14 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-05-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-05-14 tilføjes Stiftere: MOBISA HOLDING ApS, John Kastrup Holding ApS (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-05-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-05-14 tilføjes Vedtægter: 2019-05-14 (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2019-05-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-05-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-15)