Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Direktion | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-20 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-20 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2019-03-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: J. NØRGAARD CAFE A/S. (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2019-03-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: J. Nørgaard Café Gellerup A/S. (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2023-03-17 tilføjes Direktion: Stian Jensrud (direktør) (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2023-03-17 fjernes Direktion: Peter Ole Sahl (direktør) (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2023-03-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden eller direktøren alene eller to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-17 tilføjes Vedtægter: 2020-09-17 (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-03-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2019-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 1, 1160 København K (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-03-25 tilføjes Bestyrelse: Jens Dyre Nørgaard (formand) (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-03-25 tilføjes Direktion: Peter Ole Sahl (direktør) (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2019-03-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive kontor- og administrationsvirksomhed og håndtering af personale under enhver form, samt anden virksomhed beslægtet hermed. (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-03-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-03-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-25 (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-03-25 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-03-25 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-03-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-03-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-03-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-03-25 tilføjes Legale ejere: VAA HOLDING A/S (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-03-25 tilføjes Navne: J. Nørgaard Café og Kantiner Management A/S (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-03-25 tilføjes Reelle ejere: Jens Dyre Nørgaard (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-03-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-03-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-03-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-03-25 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2019-03-25 tilføjes Stiftere: VAA HOLDING A/S (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-03-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen, af bestyrelsesformanden alene eller af én direktør i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2019-03-25 tilføjes Vedtægter: 2019-03-25 (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2019-03-25 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-03-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-15)