Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Massimo Forti | 01.09.2023 | direktør |
Jeppe Christian Klug Madsen | 19.07.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kenneth Christian Hansen | 31.05.2023 | 19.07.2023 | direktør |
Kenneth Sørensen | 20.04.2023 | 01.09.2023 | direktør |
Jeppe Christian Klug Madsen | 20.04.2023 | 20.04.2023 | direktør |
Kim Nielsen | 15.01.2020 | 31.05.2023 | direktør |
Jakob Stausholm | 05.11.2019 | 15.01.2020 | direktør |
Thomas Jung Johansen | 15.05.2019 | 05.11.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kim Nielsen | 07.06.2022 | 20.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jeppe Christian Klug Madsen | 07.06.2022 | 20.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Kenneth Sørensen | 07.06.2022 | 20.04.2023 | formand |
Jakob Stausholm | 12.06.2020 | 07.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lasse Buhl Jørgensen | 05.11.2019 | 07.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Søren Martin Nymann | 05.11.2019 | 07.06.2022 | formand |
Thomas Jung Johansen | 23.09.2019 | 07.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jens Henrik Pontoppidan Pedersen | 07.06.2019 | 07.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jens Bak Ibsen | 07.06.2019 | 07.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Kim Nielsen | 07.06.2019 | 12.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Søren Martin Nymann | 07.06.2019 | 04.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Lasse Buhl Jørgensen | 07.06.2019 | 04.11.2019 | formand |
Louise Lundsby Johansen | 07.06.2019 | 23.09.2019 | bestyrelsesmedlem |