Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Arif Sahin | 13.05.2019 | |
Fahretin Kirkan | 13.05.2019 | |
Çoskun Çifçi | 13.05.2019 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Arif Sahin | 23.05.2019 | 14.06.2023 | 25,00-33,32% | 25,00 % |
Çoskun Çifçi | 13.05.2019 | 23.08.2019 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Fahretin Kirkan | 13.05.2019 | 23.08.2019 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Arif Sahin | 13.05.2019 | 22.05.2019 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Lystrupvej ApS (CVR 40503153) | UNDERTVANGSOPLØSNING | 01.03.2021 | 66,67-89,99% | 66,67-89,99% |