Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Vedtægter | Ejerskaber | xbrl | ||||
Kapital | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Hovedbranche | Navne | Reelle ejere | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-16 tilføjes Binavne: Place4Rent ApS (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2024-09-16 tilføjes Vedtægter: 2024-09-16 (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2019-05-14 sletter virksomheden Ejerskaber: 24Byg Gruppen ApS. (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2024-04-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2024-01-17 tilføjes Binavne: NF14 ApS, Fram ApS (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-17 tilføjes Kapital (Kapital): 68.508,00 (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-17 tilføjes Vedtægter: 2024-01-17 (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2023-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 15, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Gadehøjvej 5, 3630 Jægerspris (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gadehøjvej 5, 3630 Jægerspris (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-05-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Østergade 5, 1., 3600 Frederikssund (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2023-03-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Østergade 5, 1., 3600 Frederikssund (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2022-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Avedøreholmen 86, 1. th., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-10-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Avedøreholmen 86, 1. th., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Avedøreholmen 86, 1. tv., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-05-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Avedøreholmen 86, 1. tv., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-05-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Avedøreholmen 86, 1. tv., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-03-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Avedøreholmen 86, 1. tv., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-12-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Rodosvej 54, 2300 København S (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-12-09 tilføjes Kontaktoplysninger: kontor@24byg.dk (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-06-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at køb og udlejning af boliger samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-26 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-25 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-26 tilføjes Navne: 660 ApS (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-25 fjernes Navne: 0424052610 ApS (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-26 tilføjes Vedtægter: 2020-06-26 (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2019-05-14 tilføjes Reelle ejere: Christian Møjen Toft (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2019-05-13 tilføjes Reelle ejere: Christian Møjen Toft, Neel Katrine Toft (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2019-05-13 fjernes Reelle ejere: Christian Møjen Toft (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2019-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rodosvej 54, 2300 København S (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2019-05-13 tilføjes Direktion: Christian Møjen Toft (direktør) (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2019-05-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2019-05-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-09-30 (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2019-05-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-05-13 (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2019-05-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2019-05-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2019-05-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2019-05-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2019-05-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2019-05-13 tilføjes Legale ejere: Christian Møjen Toft, Neel Katrine Toft (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2019-05-13 tilføjes Navne: 0424052610 ApS (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2019-05-13 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2019-05-13 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2019-05-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2019-05-13 tilføjes Stiftere: Christian Møjen Toft (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2019-05-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2019-05-13 tilføjes Vedtægter: 2019-05-13 (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2019-05-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2019-05-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-14)