Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mikol von Eggers Brandis | 29.08.2024 | adm. dir |
Yuriy Alexander Lopatynskyy | 29.08.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Yuriy Alexander Lopatynskyy | 25.09.2023 | 21.08.2024 | direktør |
Mikol von Eggers Brandis | 09.05.2019 | 21.08.2024 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mats Lars Lindstrand | 09.05.2019 | 25.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Yuriy Alexander Lopatynskyy | 09.05.2019 | 25.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Alan von Eggers Rudd | 09.05.2019 | 25.11.2021 | formand |