Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | Bestyrelse | ||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-29 tilføjes Kontaktoplysninger: kepsogaardaps@gmail.com (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-28 fjernes Kontaktoplysninger: pe.so@live.dk (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2021-09-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Bolig Rådhusgården Skanderborg ApS. (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2023-06-21 tilføjes Bestyrelse: Kristian Søgaard (formand) (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-06-21 tilføjes Direktion: Emil Søgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-06-21 fjernes Direktion: Per Søgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-06-21 tilføjes Legale ejere: Per Søgaard, Kristian Søgaard, Emil Søgaard (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-06-20 fjernes Legale ejere: Per Søgaard (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-06-21 tilføjes Reelle ejere: Per Søgaard, Kristian Søgaard, Emil Søgaard (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-06-20 fjernes Reelle ejere: Per Søgaard (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-06-21 tilføjes Vedtægter: 2023-06-21 (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-05-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bækhusvej 6, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Dybedalen 27, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-08-31 tilføjes Kontaktoplysninger: pe.so@live.dk (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2022-06-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-15 tilføjes Vedtægter: 2019-05-15 (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2019-05-09 tilføjes Vedtægter: 2019-05-09 (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dybedalen 27, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2019-05-09 tilføjes Direktion: Per Søgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2019-05-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-05-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-05-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-05-09 (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-05-09 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-05-09 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-05-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-05-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-05-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-05-09 tilføjes Legale ejere: Per Søgaard (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2019-05-09 tilføjes Navne: KEP Søgaard ApS (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-05-09 tilføjes Reelle ejere: Per Søgaard (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2019-05-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-05-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-05-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-05-09 tilføjes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-05-09 tilføjes Stiftere: Per Søgaard (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-05-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør. (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-05-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-05-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-13)