Sektion (alle) | |||||||
Vedtægter | xbrl | Revisor | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Hjemmeside | Bibranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-14 tilføjes Vedtægter: 2024-06-14 (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-08-09 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-09 fjernes Revisor: Hartzberg+, statsautoriseret revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-06-01 tilføjes Vedtægter: 2022-06-01 (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2021-12-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2022-12-31 (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2021-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2021-07-01 (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2021-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2021-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2021-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2021-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2021-05-12 tilføjes Hjemmeside: www.inoord.dk (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-05-11 fjernes Hjemmeside: www.nordcentret.com (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-05-11 tilføjes Bibranche: Restauranter (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-04-30 tilføjes Vedtægter: 2021-04-30 (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2020-12-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 38, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Bryghuspladsen 8, 3., 1473 København K (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-09-03 tilføjes Hjemmeside: www.nordcentret.com (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2019-09-03 tilføjes Kontaktoplysninger: kh@reteamgroup.com (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-08-22 tilføjes Legale ejere: SA Bro Holdings ApS, & Friends ApS (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2019-08-21 fjernes Legale ejere: SA Bro Holdings ApS (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2019-08-06 tilføjes Revisor: Hartzberg+, statsautoriseret revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2019-08-06 fjernes Revisor: Hartzberg+ (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2019-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bryghuspladsen 8, 3., 1473 København K (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-05-10 tilføjes Direktion: Anne-Kathrine Heiberg (direktør) (offentliggjort 2019-05-10)
Den 2019-05-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i fast ejendom og enhver hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-05-10)
Den 2019-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2019-05-10)
Den 2019-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-05-10 (offentliggjort 2019-05-10)
Den 2019-05-10 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2019-05-10)
Den 2019-05-10 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-05-10)
Den 2019-05-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-10)
Den 2019-05-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-05-10)
Den 2019-05-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-05-10)
Den 2019-05-10 tilføjes Legale ejere: SA Bro Holdings ApS (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2019-05-10 tilføjes Navne: PropCo NC ApS (offentliggjort 2019-05-10)
Den 2019-05-10 tilføjes Reelle ejere: Anne-Kathrine Heiberg (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2019-05-10 fjernes Reelle ejere: Anne-Kathrine Heiberg (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2019-05-10 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2019-05-10 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2019-05-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-10)
Den 2019-05-10 tilføjes Revisor: Hartzberg+ (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2019-05-10 tilføjes Stiftere: SA Bro Holdings ApS (offentliggjort 2019-05-10)
Den 2019-05-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-05-10)
Den 2019-05-10 tilføjes Vedtægter: 2019-05-10 (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2019-05-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-10)
Den 2019-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-10)