Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Ejerskaber |
Den 2019-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-05-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-05-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-05-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 27, 2., 7400 Herning (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-05-10 fjernes Direktion: Helle Solgaard Mathiesen (direktør) (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-05-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-09-30 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-05-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-30 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-05-10 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-05-10 fjernes Legale ejere: Bo Boulund Knudsen (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-05-10 fjernes Navne: ACK Holding 2019 II ApS (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-05-10 fjernes Reelle ejere: Bo Boulund Knudsen (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-05-10 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-05-10 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-05-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-05-10 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-05-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 27, 2., 7400 Herning (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-04-30 tilføjes Direktion: Helle Solgaard Mathiesen (direktør) (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-04-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier og anparter i datterselskaber, at drive investerings- og handelsvirksomhed og foretage kapitalanbringelser, at drive konsulent- og forlagsvirksomhed, at drive entreprenør- og handelsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed, samt at erhverve- og drive udlejning af fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-04-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-09-30 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-04-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-30 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-04-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-04-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-04-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-04-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-04-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-04-30 tilføjes Legale ejere: Bo Boulund Knudsen (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-04-30 tilføjes Navne: ACK Holding 2019 II ApS (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-04-30 tilføjes Reelle ejere: Bo Boulund Knudsen (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-04-30 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-04-30 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-04-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-04-30 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-04-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-04-30 tilføjes Vedtægter: 2019-04-30 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-04-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-04-30 sletter virksomheden Ejerskaber: KPC Group A/S. (offentliggjort 2019-06-17)