Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-08-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Broagervej 23, 9260 Gistrup (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Broagervej 23, 9260 Gistrup (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-01-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Mountainbike United ApS. (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Broagervej 23, 9260 Gistrup (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2019-04-04 tilføjes Direktion: Peter Qvist Vestesen (direktør) (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-04-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med udvikling af softwareløsninger til kommunikation, samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-04-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-04-30 (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-04-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-04 (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-04-04 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-04-04 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-04-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-04-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-04-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-04-04 tilføjes Legale ejere: Peter Qvist Vestesen (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-04-04 tilføjes Navne: QV Soft ApS (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-04-04 tilføjes Reelle ejere: Peter Qvist Vestesen (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-04-04 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-04-04 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-04-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-04-04 tilføjes Stiftere: Peter Qvist Vestesen (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-04-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-04-04 tilføjes Vedtægter: 2019-04-04 (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-04-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-04-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-09)