Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | xbrl | ||||
Direktion | Kapital | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kontaktoplysninger | Hjemmeside | Binavne | Navne | ||||
Virksomhedsform | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-30 tilføjes Bestyrelse: Sten Dyrmose (formand) (offentliggjort 2024-08-07)
Den 2024-07-29 fjernes Bestyrelse: Lars Ole Larsen (formand) (offentliggjort 2024-08-07)
Den 2024-07-30 tilføjes Vedtægter: 2024-07-30 (offentliggjort 2024-08-07)
Den 2024-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gdanskgade 2, 1., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Gdanskgade 2, 1., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-05-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-24 tilføjes Bestyrelse: Lars Ole Larsen (formand) (offentliggjort 2024-08-07)
Den 2024-04-24 fjernes Bestyrelse: Mads Bayer (formand) (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-04-23 fjernes Bestyrelse: Lars Ole Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-04-15 tilføjes Direktion: Dina Widd (adm. dir.) (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-02-29 tilføjes Bestyrelse: Lasse Nyhus Stenholt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-02-29 fjernes Bestyrelse: Søren Wulf Eskildsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-02-15 tilføjes Kapital (Kapital): 533.363,00 (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-02-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-02-15 tilføjes Legale ejere: North Ventures Fund I K/S, Investo Capital I K/S (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-02-15 fjernes Legale ejere: Laursen Holdings ApS, Peter Skovgaard Rasch (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-02-14 fjernes Legale ejere: Investo Capital I K/S, North Ventures Fund I K/S (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-02-15 tilføjes Reelle ejere: Peter Skovgaard Rasch (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-02-15 fjernes Reelle ejere: Peter Skovgaard Rasch (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-02-14 fjernes Reelle ejere: Peter Skovgaard Rasch (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-02-15 tilføjes Vedtægter: 2024-02-15 (offentliggjort 2024-08-07)
Den 2023-12-29 tilføjes Legale ejere: North Ventures Fund I K/S, Peter Skovgaard Rasch (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2023-12-29 fjernes Legale ejere: Jørgen Louis Rasch, Høedholt Labs ApS (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2023-12-29 tilføjes Reelle ejere: Peter Skovgaard Rasch (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2023-12-28 fjernes Reelle ejere: Peter Skovgaard Rasch (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2023-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gdanskgade 2, 1., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2023-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Gdanskgade 2, 1., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gdanskgade 2, 1., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-10-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Fruebjergvej 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-14 tilføjes Vedtægter: 2023-04-14 (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2023-02-15 tilføjes Legale ejere: Raschional ApS (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2023-02-14 fjernes Legale ejere: Raschional ApS (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2023-02-09 tilføjes Kontaktoplysninger: info@drypdata.com (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2023-02-08 fjernes Kontaktoplysninger: peter@drypdata.com (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2022-08-01 tilføjes Hjemmeside: drypdata.com (offentliggjort 2022-08-01)
Den 2022-07-31 fjernes Hjemmeside: dryp.global (offentliggjort 2022-08-01)
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-01 tilføjes Kontaktoplysninger: peter@drypdata.com (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2022-05-31 fjernes Kontaktoplysninger: peter@dryp.global (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-18 fjernes Bestyrelse: Michael Robdrup Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-04-12 tilføjes Bestyrelse: Peter Thor Munck Birkmand (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2022-04-12 fjernes Bestyrelse: Christian Østergaard Laursen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2022-04-12 tilføjes Legale ejere: Investo Capital I K/S (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2022-03-31 tilføjes Legale ejere: Høedholt Labs ApS, Laursen Holdings ApS (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2022-03-31 fjernes Legale ejere: Montem A/S (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2022-03-28 tilføjes Kapital (Kapital): 497.529,00 (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2022-03-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2022-03-28 tilføjes Vedtægter: 2022-03-28 (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2022-01-08 tilføjes Legale ejere: Raschional ApS, Jørgen Louis Rasch (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2022-01-07 fjernes Legale ejere: Raschional ApS, Jørgen Louis Rasch (offentliggjort 2022-01-09)
Den 2022-01-08 tilføjes Reelle ejere: Peter Skovgaard Rasch (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2021-06-29 tilføjes Bestyrelse: Lars Ole Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2021-06-29 fjernes Bestyrelse: Hans Gustav Enggrob (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-09)
Den 2021-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fruebjergvej 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2021-03-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkaj 125, 2. tv., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-01 tilføjes Binavne: Informetics A/S (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 403.420,00 (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2021-03-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2021-03-01 tilføjes Navne: Dryp A/S (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-03-01 tilføjes Vedtægter: 2021-03-01 (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2021-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-02-28 fjernes Binavne: Informetics ApS (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-02-28 fjernes Navne: Dryp ApS (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-02-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-02-23 tilføjes Legale ejere: Trifork Labs ApS (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2021-02-22 fjernes Legale ejere: Trifork Labs ApS (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2021-02-18 tilføjes Legale ejere: Trifork Labs ApS (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2021-02-17 tilføjes Legale ejere: Raschional ApS, Jørgen Louis Rasch, Bezzer World Holding ApS (offentliggjort 2022-01-09)
Den 2021-02-10 fjernes Legale ejere: INFORMETICS ApS (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2021-02-23 fjernes Reelle ejere: Peter Skovgaard Rasch (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2021-02-17 fjernes Reelle ejere: Anders Høedholt, Christian Østergaard Laursen (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-02-18 tilføjes Bestyrelse: Søren Wulf Eskildsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2021-02-18 fjernes Bestyrelse: Lars Bjarne Schrøder (formand) (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-02-18 tilføjes Kapital (Kapital): 100.855,00 (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-02-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-02-11 tilføjes Kapital (Kapital): 91.307,00 (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-02-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-02-18 tilføjes Vedtægter: 2021-02-18 (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-02-11 tilføjes Vedtægter: 2021-02-11 (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-01-21 tilføjes Binavne: Informetics ApS (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-01-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-13 tilføjes Vedtægter: 2020-11-13 (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2020-06-19 tilføjes Bestyrelse: Hans Gustav Enggrob (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-09)
Den 2020-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkaj 125, 2. tv., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2020-05-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkaj 7, 2. tv., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2020-05-13)
Den 2020-05-13 tilføjes Hjemmeside: dryp.global (offentliggjort 2022-08-01)
Den 2020-05-13 tilføjes Kontaktoplysninger: peter@dryp.global (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2020-04-30 fjernes Bestyrelse: Ida Heimann Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-06-20)
Den 2020-03-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-26 tilføjes Bestyrelse: Ida Heimann Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-06-20)
Den 2019-06-26 fjernes Bestyrelse: Peter Skovgaard Rasch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2019-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkaj 7, 2. tv., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2020-05-13)
Den 2019-05-01 tilføjes Bestyrelse: Peter Skovgaard Rasch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2019-05-01 tilføjes Direktion: Peter Skovgaard Rasch (direktør) (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at sælge IoT og Cloudbaserede teknologiske løsninger til primært vand- og spildevandssektoren, samt at foretage videreudvikling med henblik på salg. Selskabets aktiviteter skal til enhver tid kunne rummes inden for de lovgivningsmæssige rammer for vandselskabers muligheder for at udøve tilknyttet virksomhed til vand- og spildevandsforsyningsvirksomhed. (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-05-01 (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-05-01 tilføjes Hovedbranche: Anden måling og teknisk analyse (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2019-05-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2019-05-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-05-01 tilføjes Legale ejere: INFORMETICS ApS, Montem A/S, Aarhus Vand Kommerciel A/S (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2019-05-01 tilføjes Navne: Dryp ApS (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2019-05-01 tilføjes Reelle ejere: Anders Høedholt, Christian Østergaard Laursen, Peter Skovgaard Rasch (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2019-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-05-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-05-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-05-01 tilføjes Stiftere: Montem A/S, INFORMETICS ApS, Aarhus Vand Kommerciel A/S (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør sammen med bestyrelsesformanden eller af en direktør sammen med to bestyrelsesmedlemmer eller af bestyrelsesformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-05-01 tilføjes Vedtægter: 2019-05-01 (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2019-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2019-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-09)