Sektion (alle) | |||||||
Kapital | Vedtægter | Ejerskaber | xbrl | ||||
Bestyrelse | Direktion | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.008,00 (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-27 tilføjes Vedtægter: 2024-05-27 (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2019-11-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GDC Logistik 1 ApS. (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2020-02-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GDC Logistik 9 ApS. (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2021-07-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GDC Logistik 3 ApS. (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2022-07-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GDC Logistik 4 ApS. (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-12-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GDC Logistik 2 ApS. (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GDC Logistik 5 ApS. (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GDC Logistik 6 ApS. (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GDC Logistik 7 ApS. (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GDC Logistik 8 ApS. (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-25 tilføjes Kapital (Kapital): 40.007,00 (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-03-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-03-25 tilføjes Vedtægter: 2024-03-25 (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2023-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 40.006,00 (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2023-12-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2023-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 40.004,00 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-12-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-12-21 tilføjes Vedtægter: 2023-12-21 (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2023-12-20 tilføjes Vedtægter: 2023-12-20 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-10-31 tilføjes Kapital (Kapital): 40.003,00 (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2023-10-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2023-10-31 tilføjes Vedtægter: 2023-10-31 (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2023-08-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-17 tilføjes Kapital (Kapital): 40.002,00 (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-05-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-05-17 tilføjes Vedtægter: 2023-05-17 (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-03-20 tilføjes Kapital (Kapital): 40.001,00 (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2023-03-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2023-03-20 tilføjes Vedtægter: 2023-03-20 (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2022-12-09 tilføjes Bestyrelse: Jenny Karin Elisabet Tuleby (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-09 fjernes Bestyrelse: John Åke Marcus Arvidsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-09 tilføjes Direktion: Jenny Karin Elisabet Tuleby (adm. dir.) (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-09 fjernes Direktion: John Åke Marcus Arvidsson (direktør) (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-09 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-09 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-07-19 tilføjes Bestyrelse: Åke Anders Henrik Skoog (formand) (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-07-19 fjernes Bestyrelse: Kerstin Maria Scheutz (formand) (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-06-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-05 tilføjes Bestyrelse: John Åke Marcus Arvidsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-04-05 fjernes Bestyrelse: Andreas Norberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-04-05 tilføjes Direktion: John Åke Marcus Arvidsson (direktør) (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-04-05 fjernes Direktion: Andreas Norberg (direktør) (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2021-11-30 tilføjes Bestyrelse: Kerstin Maria Scheutz (formand) (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2021-11-30 fjernes Bestyrelse: Logan Scott Werry (formand) (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-06-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rued Langgaards Vej 8, 2300 København S (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-05-09 tilføjes Bestyrelse: Logan Scott Werry (formand) (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2019-05-09 tilføjes Direktion: Andreas Norberg (direktør) (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2019-05-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er, direkte eller indirekte, at drive virksomhed ved køb og salg af fast ejendom, administration og forvaltning af fast ejendom samt anden beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-05-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-05-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-05-09 (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-05-09 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-05-09 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2019-05-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2019-05-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-05-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-05-09 tilføjes Legale ejere: CBRE Europe Logistics Partners HoldCo S.à r.l. (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2019-05-09 tilføjes Navne: LVF Denmark Holding ApS (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-05-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-05-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-05-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-05-09 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2019-05-09 tilføjes Stiftere: CBRE Europe Logistics Partners HoldCo S.à r.l. (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-05-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-05-09 tilføjes Vedtægter: 2019-05-09 (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2019-05-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-05-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-09)