Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandbakken 6, 3060 Espergærde (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2024-04-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørebakken 3, st., 3000 Helsingør (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2019-06-21 sletter virksomheden Ejerskaber: DB Helsingør Erhverv ApS. (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-02-01 sletter virksomheden Ejerskaber: DB Helsingør Erhverv ApS. (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2022-02-01 sletter virksomheden Ejerskaber: db Helsingør ApS. (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2022-03-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsselskabet Nordkysten ApS. (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2023-03-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DB Helsingør Erhverv ApS. (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2024-04-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørebakken 3, st., 3000 Helsingør (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2021-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Godthåbsvænget 1, st., 3000 Helsingør (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-05-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Godthåbsvænget 1, st., 3000 Helsingør (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2019-05-07 tilføjes Direktion: Michael Theilmann (direktør) (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-05-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og besidde anparter og aktier i andre selskaber og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-05-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-05-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-05-07 (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-05-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-05-07 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-05-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-05-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-05-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-05-07 tilføjes Legale ejere: Michael Theilmann (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-05-07 tilføjes Navne: MT Holding Helsingør ApS (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-05-07 tilføjes Reelle ejere: Michael Theilmann (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-05-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-05-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-05-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-05-07 tilføjes Stiftere: Michael Theilmann (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-05-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-05-07 tilføjes Vedtægter: 2019-05-07 (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-05-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-05-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-09)