Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-12-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Solvænget 23, 9440 Aabybro (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-30 fjernes Direktion: Kenneth Bohn Dalgas (adm. dir.) (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-05-02 (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-05-03 (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-30 fjernes Hjemmeside: http://norrerekruttering.dk/ (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-30 fjernes Kontaktoplysninger: Dalgasen@live.dk (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-30 fjernes Navne: Norre Rekruttering ved Kenneth Dalgas APS (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-30 fjernes Reelle ejere: Kenneth Bohn Dalgas (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-30 fjernes Regnskabs år: --05-02 (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-30 fjernes Regnskabs år: --05-03 (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-30 fjernes Stiftere: Kenneth Bohn Dalgas (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-09-25 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-09-24 fjernes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-08-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solvænget 23, 9440 Aabybro (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2019-05-03 tilføjes Direktion: Kenneth Bohn Dalgas (adm. dir.) (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2019-05-03 tilføjes Formål: Rekruttering af danske og udenlandske medarbejdere (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2019-05-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-05-02 (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2019-05-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-05-03 (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2019-05-03 tilføjes Hjemmeside: http://norrerekruttering.dk/ (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2019-05-03 tilføjes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2019-05-03 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2019-05-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2019-05-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2019-05-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2019-05-03 tilføjes Kontaktoplysninger: Dalgasen@live.dk (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2019-05-03 tilføjes Navne: Norre Rekruttering ved Kenneth Dalgas APS (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2019-05-03 tilføjes Reelle ejere: Kenneth Bohn Dalgas (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2019-05-03 tilføjes Regnskabs år: --05-02 (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2019-05-03 tilføjes Regnskabs år: --05-03 (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2019-05-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2019-05-03 tilføjes Stiftere: Kenneth Bohn Dalgas (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2019-05-03 tilføjes Tegningsregel: virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2019-05-03 tilføjes Vedtægter: 2019-05-03 (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2019-05-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2019-05-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-30)