Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Direktion | Vedtægter | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2023-02-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2023-02-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2023-02-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2023-02-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Lyngbyvej 62, 3320 Skævinge (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2023-02-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-09-30 (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2023-02-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-05-01 (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2023-02-21 fjernes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2023-02-21 fjernes Legale ejere: Jens Ehlers (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2023-02-21 fjernes Navne: Kultorvets cafe og mad hus ApS (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2023-02-21 fjernes Reelle ejere: Jens Ehlers (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2023-02-21 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2023-02-21 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2023-02-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2023-02-21 fjernes Stiftere: Jens Ehlers (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2023-02-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2021-12-01 Statstidende Dekret
Den 2021-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2021-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-04-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-04-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-13 fjernes Direktion: Jens Ehlers (direktør) (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2020-02-06 tilføjes Navne: Kultorvets cafe og mad hus ApS (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2020-02-05 fjernes Navne: Renovation 34 ApS (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2020-02-06 tilføjes Vedtægter: 2020-02-06 (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2019-07-01 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2019-06-30 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2019-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Lyngbyvej 62, 3320 Skævinge (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2019-05-01 tilføjes Direktion: Jens Ehlers (direktør) (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2019-05-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive restaurationsvirksomhed, samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2019-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-09-30 (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2019-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-05-01 (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2019-05-01 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2019-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2019-05-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2019-05-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2019-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2019-05-01 tilføjes Legale ejere: Jens Ehlers (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2019-05-01 tilføjes Navne: Renovation 34 ApS (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-05-01 tilføjes Reelle ejere: Jens Ehlers (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2019-05-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2019-05-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2019-05-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2019-05-01 tilføjes Stiftere: Jens Ehlers (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2019-05-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2019-05-01 tilføjes Vedtægter: 2019-05-01 (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2019-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-13)