Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Vedtægter | Ejerskaber | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-09-04 tilføjes Hjemmeside: https://dbacgroup.com/ (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-09-04 tilføjes Kontaktoplysninger: contact@dbacgroup.com (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-09-03 fjernes Kontaktoplysninger: hansenblik@gmail.com (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-09-04 tilføjes Navne: DBAC GROUP ApS (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-09-03 fjernes Navne: AVA ApS (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-09-04 tilføjes Vedtægter: 2023-09-04 (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2019-05-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ronin Armour ApS. (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2023-01-25 fjernes Direktion: Annette Volander Ahlmann (direktør) (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-01-23 tilføjes Direktion: Anders Volander Korsager Ahlmann (direktør) (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-01-11 tilføjes Legale ejere: Anders Volander Korsager Ahlmann (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-11 fjernes Legale ejere: Annette Volander Ahlmann (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-11 tilføjes Reelle ejere: Anders Volander Korsager Ahlmann (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-11 fjernes Reelle ejere: Annette Volander Ahlmann (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Peter Nissens Gang 1, 6310 Broager (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-04-10 tilføjes Direktion: Annette Volander Ahlmann (direktør) (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2019-04-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med formueadministration. (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-04-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-04-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-10 (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-04-10 tilføjes Hovedbranche: Formueforvaltning (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-04-10 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-04-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-04-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-04-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-04-10 tilføjes Kontaktoplysninger: hansenblik@gmail.com (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2019-04-10 tilføjes Legale ejere: Annette Volander Ahlmann (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2019-04-10 tilføjes Navne: AVA ApS (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2019-04-10 tilføjes Reelle ejere: Annette Volander Ahlmann (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2019-04-10 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-04-10 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-04-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-04-10 tilføjes Stiftere: Annette Volander Ahlmann (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-04-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-04-10 tilføjes Vedtægter: 2019-04-10 (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2019-04-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-04-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-08)