Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kvarmløsevej 59, 4340 Tølløse (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Kvarmløsevej 59, 4340 Tølløse (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-01-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 tilføjes Legale ejere: JOK ApS (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-06-03 fjernes Legale ejere: Otto Verner Krogh (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-05-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2019-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kvarmløsevej 59, 4340 Tølløse (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2019-04-24 tilføjes Direktion: Otto Verner Krogh (direktør) (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-04-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af fast ejendom, herunder udlejning af samme og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-04-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-04-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-04-24 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-04-24 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-04-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-04-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-04-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-04-24 tilføjes Legale ejere: Otto Verner Krogh (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-04-24 tilføjes Navne: H.C. Ørstedsvej 20 st.th. ApS (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-04-24 tilføjes Reelle ejere: Otto Verner Krogh (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-04-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-04-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-04-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-04-24 tilføjes Stiftere: Otto Verner Krogh (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-04-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-04-24 tilføjes Vedtægter: 2019-04-24 (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-04-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-04-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-08)