Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørremarksvej 12, 6880 Tarm (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2019-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørremarksvej 12, 6880 Tarm (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2019-06-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørremarksvej 12, 6880 Tarm (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2019-06-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørremarksvej 12, 6880 Tarm (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-16 tilføjes Kontaktoplysninger: bj.dyrberg@hotmail.com (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2019-05-10 tilføjes Legale ejere: Anne Dyrberg, Rikke Dyrberg (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2019-05-01 tilføjes Legale ejere: Bjarne Dyrberg (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2019-05-10 tilføjes Reelle ejere: Anne Dyrberg, Rikke Dyrberg (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2019-05-01 tilføjes Reelle ejere: Bjarne Dyrberg (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørremarksvej 12, 6880 Tarm (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-01 tilføjes Direktion: Bjarne Dyrberg (direktør) (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive skovbrugsvirksomhed samt anden hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-01 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-01 tilføjes Navne: Baunbjerg Plantage af 1897 ApS (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-01 tilføjes Stiftere: Bjarne Dyrberg (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af selskabets direktion i forening. (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-01 tilføjes Vedtægter: 2019-05-01 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-07)