Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Direktion | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Revisor | ||||
Virksomhedsstatus | Bibranche | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-06-17 tilføjes Bestyrelse: Johan Olof Dovander (formand) (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2024-06-01 fjernes Bestyrelse: Bo Richard Alexander Marcus Bergin (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2024-06-17 tilføjes Direktion: Tobias Mårten Wallberg (direktør) (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-06-17 fjernes Direktion: Bo Richard Alexander Marcus Bergin (direktør) (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-31 fjernes Bestyrelse: Daniel Bengt Oliveira De Sousa (formand) (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2023-05-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-15 tilføjes Bestyrelse: Tobias Mårten Wallberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 68, 1., 1711 København V (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 28, 1., 1711 København V (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-15 fjernes Bestyrelse: Nils Fredrik Lindgren (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-08-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 28, 1., 1711 København V (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2019-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 19, 1253 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-12-12 tilføjes Hjemmeside: www.trivec.dk (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-12 tilføjes Kontaktoplysninger: finance@trivec.dk (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-05-01 tilføjes Bestyrelse: Nils Fredrik Lindgren (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2019-05-01 tilføjes Direktion: Bo Richard Alexander Marcus Bergin (direktør) (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2019-05-01 tilføjes Legale ejere: T & V Holding AB (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-04-30 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-04-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 19, 1253 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-04-25 tilføjes Bibranche: Udlejning af kontormaskiner og -udstyr, computere og it-udstyr (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-04-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed bestående af handel med og service af kasseapparatsystemer til servicebranchen, herunder hoteller, caféer, barer, restauranter og lignende, samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-05-01 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-04-25 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-04-25 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-04-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-04-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-04-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-04-25 tilføjes Navne: Trivec Systems Denmark A/S (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-04-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-04-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-04-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-04-25 tilføjes Stiftere: T & V Holding AB (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-04-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af bestyrelsesformanden i forening med ét bestyrelsesmedlem (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-04-25 tilføjes Vedtægter: 2019-04-25 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-04-25 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-05-07)