Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderbrogade 42, 5. 2., 8700 Horsens (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2023-12-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Lilli Gyldenkildes Torv 22, 2. 2., 8700 Horsens (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lilli Gyldenkildes Torv 22, 2. 2., 8700 Horsens (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2022-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvidovregade 27, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2021-06-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-05-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidovregade 27, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2019-05-06 tilføjes Direktion: Lasse Vanting Meelsen (direktør) (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-05-06 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-06 tilføjes Hovedbranche: Forberedende byggepladsarbejder (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-06 tilføjes Kontaktoplysninger: Rune@meelsen-entreprise.dk (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-06 tilføjes Legale ejere: Lasse Vanting Meelsen, Rune Vanting Meelsen (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-06 tilføjes Navne: Meelsen Entreprise ApS (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-06 tilføjes Reelle ejere: Lasse Vanting Meelsen, Rune Vanting Meelsen (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-06 tilføjes Stiftere: Rune Vanting Meelsen, Lasse Vanting Meelsen (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-06 tilføjes Vedtægter: 2019-05-06 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-07)