Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Virksomhedsform | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-06 tilføjes Binavne: Rudersdal El-Taxa ApS, Gl Holtes nul-emissions Taxa ApS, Gl Holte El-Taxa ApS (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-04-06 tilføjes Vedtægter: 2020-04-06 (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Buskehøjvej 21, 2850 Nærum (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2020-03-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Bommen 3, 2820 Gentofte (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2020-03-18 tilføjes Direktion: Jan Bielefeldt (direktør) (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2020-03-18 fjernes Direktion: Laura Cristina Pereira de Campos (direktør) (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2020-03-18 tilføjes Kapital (Kapital): 40.001,00 (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-03-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-03-18 tilføjes Legale ejere: Jan Bielefeldt (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2020-03-18 fjernes Legale ejere: Haulier Holding ApS (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2020-03-18 tilføjes Navne: E Vehicles 11 ApS (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-03-17 fjernes Navne: E Vehicles 11 IVS (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-03-18 tilføjes Reelle ejere: Jan Bielefeldt (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2020-03-18 fjernes Reelle ejere: Laura Cristina Pereira de Campos (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2020-03-18 tilføjes Vedtægter: 2020-03-18 (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-03-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-03-17 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2019-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Bommen 3, 2820 Gentofte (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2019-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Bommen 3, 2820 Gentofte (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Bommen 3, 2820 Gentofte (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-04-12 tilføjes Direktion: Laura Cristina Pereira de Campos (direktør) (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2019-04-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive erhvervsmæssig persontransport i henhold til den til enhver tid gældende taxilovgivning samt efter ledelsens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-04-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-04-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-12 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-04-12 tilføjes Hovedbranche: Taxikørsel (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-04-12 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2019-04-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2019-04-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-04-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-04-12 tilføjes Legale ejere: Haulier Holding ApS (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2019-04-12 tilføjes Navne: E Vehicles 11 IVS (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2019-04-12 tilføjes Reelle ejere: Laura Cristina Pereira de Campos (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2019-04-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-04-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-04-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-04-12 tilføjes Stiftere: Haulier Holding ApS (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-04-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-04-12 tilføjes Vedtægter: 2019-04-12 (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2019-04-12 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2019-04-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-07)