Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: E-F ejendomme ApS. (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-05-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knudmoseparken 164, 7400 Herning (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-06 tilføjes Direktion: Frank Egsgaard-Fjord (adm. dir.) (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-05-06 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-06 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-06 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-06 tilføjes Legale ejere: Frank Egsgaard-Fjord (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-06 tilføjes Navne: E-F Invest ApS (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-06 tilføjes Reelle ejere: Frank Egsgaard-Fjord (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-06 tilføjes Stiftere: Frank Egsgaard-Fjord (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-06 tilføjes Vedtægter: 2019-05-06 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-07)