Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blækhatten 27, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-06 tilføjes Direktion: Curt Allan Nielsen (direktør) (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg og projektudvikling af fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-05-06 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-06 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-06 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-06 tilføjes Legale ejere: H. SKJØDE KNUDSEN HOLDING A/S, PPE Holding ApS (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-06 tilføjes Navne: Gartnerhaven Odense ApS (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-06 tilføjes Reelle ejere: Curt Allan Nielsen (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2019-05-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-06 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-06 tilføjes Stiftere: PPE Holding ApS, H. SKJØDE KNUDSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-06 tilføjes Vedtægter: 2019-05-06 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-07)