Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-06-05)
Den 2019-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundvej 48, 8800 Viborg (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-05-02 tilføjes Bestyrelse: René Lolle Ubbesen (formand) (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-05-02 tilføjes Direktion: Magne Schmidt Jakobsen (direktør) (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-05-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og udleje erhvervsejendomme og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-05-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-05-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-05-02 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-05-02 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-05-02 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-05-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-05-02 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-05-02 tilføjes Legale ejere: René Lolle Ubbesen, Henrik Offersen, Magne Schmidt Jakobsen (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-05-02 tilføjes Navne: Ejendommen Centervej 7, Køge ApS (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-05-02 tilføjes Reelle ejere: René Lolle Ubbesen, Henrik Offersen, Magne Schmidt Jakobsen (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-05-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-05-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-05-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-05-02 tilføjes Revisor: ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-05-02 tilføjes Stiftere: René Lolle Ubbesen, Magne Schmidt Jakobsen, Henrik Offersen (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-05-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren og bestyrelsesformanden i forening, eller af alle bestyrelsesmedlemmerne i forening. (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-05-02 tilføjes Vedtægter: 2019-05-02 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-05-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-05-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-06)