Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2019-10-23 sletter virksomheden Ejerskaber: Kosmorama6100 ApS. (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2021-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Kosmorama6100 ApS. (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2020-02-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2020-02-17 tilføjes Revisor: REVISIONSCENTRET HADERSLEV GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enev. Sørensens Vej 44, 6000 Kolding (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-05-02 tilføjes Direktion: Claus Henrik Torp Thygesen (direktør) (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-05-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i datterselskaber, kapitalforvaltning samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-05-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-05-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-05-02 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-05-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-05-02 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-05-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-05-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-05-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-05-02 tilføjes Legale ejere: Claus Henrik Torp Thygesen (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-05-02 tilføjes Navne: EM-OS Holding ApS (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-05-02 tilføjes Reelle ejere: Claus Henrik Torp Thygesen (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-05-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-05-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-05-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-05-02 tilføjes Stiftere: Claus Henrik Torp Thygesen (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-05-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-05-02 tilføjes Vedtægter: 2019-05-02 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-05-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-05-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-06)