Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-01 tilføjes Legale ejere: Abdul Haseeb Safay (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-09-01 fjernes Legale ejere: Hasiba Ghafoori (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-09-01 tilføjes Reelle ejere: Abdul Haseeb Safay (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-09-01 fjernes Reelle ejere: Hasiba Ghafoori (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-08-31 fjernes Legale ejere: Abdul Haseeb Safay (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-08-31 fjernes Reelle ejere: Abdul Haseeb Safay (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-07-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-27 tilføjes Navne: DK Haulier Service 20 ApS (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-26 fjernes Navne: DK Haulier Service 20 IVS (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-27 tilføjes Vedtægter: 2021-09-27 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-26 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-06-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-20 tilføjes Legale ejere: Abdul Haseeb Safay, Hasiba Ghafoori (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2021-05-19 fjernes Legale ejere: Abdul Haseeb Safay (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-20 tilføjes Reelle ejere: Abdul Haseeb Safay, Hasiba Ghafoori (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2021-05-19 fjernes Reelle ejere: Abdul Haseeb Safay (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elmelyparken 2, 3. tv., 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Bommen 3, 2820 Gentofte (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-13 tilføjes Direktion: Abdul Haseeb Safay (direktør) (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-13 fjernes Direktion: Laura Cristina Pereira de Campos (direktør) (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-13 tilføjes Legale ejere: Abdul Haseeb Safay (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2020-06-13 fjernes Legale ejere: Haulier Holding ApS (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-13 tilføjes Reelle ejere: Abdul Haseeb Safay (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2020-06-13 fjernes Reelle ejere: Laura Cristina Pereira de Campos (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2019-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Bommen 3, 2820 Gentofte (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2019-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Bommen 3, 2820 Gentofte (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Bommen 3, 2820 Gentofte (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-04-12 tilføjes Direktion: Laura Cristina Pereira de Campos (direktør) (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2019-04-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive erhvervsmæssig persontransport i henhold til den til enhver tid gældende taxilovgivning samt efter ledelsens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-12 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-12 tilføjes Hovedbranche: Taxikørsel (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-12 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2019-04-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2019-04-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-12 tilføjes Legale ejere: Haulier Holding ApS (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2019-04-12 tilføjes Navne: DK Haulier Service 20 IVS (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2019-04-12 tilføjes Reelle ejere: Laura Cristina Pereira de Campos (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2019-04-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-12 tilføjes Stiftere: Haulier Holding ApS (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-12 tilføjes Vedtægter: 2019-04-12 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2019-04-12 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2019-04-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-06)