Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Legale ejere | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 tilføjes Vedtægter: 2019-06-03 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-15 tilføjes Legale ejere: LILLEHEDEN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2019-05-15 fjernes Legale ejere: Ejvind Jensen (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2019-05-08 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-05-07 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-05-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svalevej 6, 9800 Hjørring (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-29 tilføjes Direktion: Ejvind Jensen (direktør) (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i og udlejning af fast ejendom samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2019-04-29 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-04-29 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-29 tilføjes Legale ejere: Ejvind Jensen (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2019-04-29 tilføjes Navne: Kjeldsen-Jensen Invest ApS (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-29 tilføjes Reelle ejere: Ejvind Jensen (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-29 tilføjes Stiftere: Ejvind Jensen (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-29 tilføjes Vedtægter: 2019-04-29 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-04-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-06)