Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Abildvej 21, 8250 Egå (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-30 tilføjes Binavne: Vakuumelevator ApS (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-30 tilføjes Direktion: Rehne Christian Kragh (direktør) (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-30 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-30 tilføjes Hovedbranche: Anden bygningsinstallationsvirksomhed (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-30 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-30 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-30 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-30 tilføjes Legale ejere: Rehne Christian Kragh (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-30 tilføjes Navne: Byggesager ApS (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-30 tilføjes Reelle ejere: Rehne Christian Kragh (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-30 tilføjes Stiftere: Rehne Christian Kragh (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-30 tilføjes Vedtægter: 2019-04-30 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-06)