Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Navne | Vedtægter | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-09 tilføjes Legale ejere: SHIVER HOLDING ApS (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-09 fjernes Legale ejere: Kenneth Nicolau Christelis (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-14 tilføjes Navne: SHIVER MARKETING ApS (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-02-13 fjernes Navne: Unoman ApS (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-02-14 tilføjes Vedtægter: 2020-02-14 (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-02-13 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2020-02-12 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2019-05-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nygårdsvej 63, 3. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-05-03 tilføjes Direktion: Kenneth Nicolau Christelis (direktør) (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-05-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-05-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-05-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-05-03 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-05-03 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2019-05-03 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-05-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-05-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-05-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-05-03 tilføjes Kontaktoplysninger: kc@a-society.dk (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-05-03 tilføjes Legale ejere: Kenneth Nicolau Christelis (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2019-05-03 tilføjes Navne: Unoman ApS (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-05-03 tilføjes Reelle ejere: Kenneth Nicolau Christelis (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-05-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-05-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-05-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-05-03 tilføjes Stiftere: Kenneth Nicolau Christelis (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-05-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-05-03 tilføjes Vedtægter: 2019-05-03 (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-05-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-05-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-06)