Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | Vedtægter | xbrl | ||||
Navne | Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere |
Den 2023-10-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-10-14)
Den 2023-10-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-10-14)
Den 2023-10-12 Statstidende Dekret
Den 2023-09-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-10-14)
Den 2023-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-10-14)
Den 2023-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-15 fjernes Direktion: Ahmed Mohamed Hassan (adm. dir.) (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2022-08-28 tilføjes Direktion: Ahmed Mohamed Hassan (adm. dir.) (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2022-08-12 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2022-07-21 (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-08-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-08-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2022-08-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-07-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af én direktør. (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2022-07-19 tilføjes Vedtægter: 2022-07-19 (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-07-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-07-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-06-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-07 fjernes Direktion: Abdiaziz Mohamed Hassan (adm. dir.) (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2021-09-23 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2021-09-23 tilføjes Navne: Now Fleet 17 ApS (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-22 fjernes Navne: Now Fleet 17 IVS (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-23 tilføjes Vedtægter: 2021-09-23 (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2021-09-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-22 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenhøj Bakke 22, 2. tv., 8260 Viby J (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Dronningensvej 5, 5800 Nyborg (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-08 tilføjes Kontaktoplysninger: Zizo-turbac@hotmail.com (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-07 tilføjes Direktion: Abdiaziz Mohamed Hassan (adm. dir.) (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2021-04-07 fjernes Direktion: Bülent Karakoc (adm. dir.) (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-07 tilføjes Legale ejere: Abdiaziz Mohamed Hassan (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-07 fjernes Legale ejere: SAFENCARE ApS (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-07 tilføjes Reelle ejere: Abdiaziz Mohamed Hassan (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2020-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronningensvej 5, 5800 Nyborg (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2020-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Bommen 3, 2820 Gentofte (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-23 tilføjes Direktion: Bülent Karakoc (adm. dir.) (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2020-11-23 fjernes Direktion: Laura Cristina Pereira de Campos (direktør) (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-23 tilføjes Legale ejere: SAFENCARE ApS (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2020-11-23 fjernes Legale ejere: Haulier Holding ApS (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-23 fjernes Reelle ejere: Laura Cristina Pereira de Campos (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-08-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Bommen 3, 2820 Gentofte (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2019-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Bommen 3, 2820 Gentofte (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Bommen 3, 2820 Gentofte (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-04-12 tilføjes Direktion: Laura Cristina Pereira de Campos (direktør) (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2019-04-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive erhvervsmæssig persontransport i henhold til den til enhver tid gældende taxilovgivning samt efter ledelsens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-12 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-12 tilføjes Hovedbranche: Taxikørsel (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-12 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2019-04-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2019-04-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-12 tilføjes Legale ejere: Haulier Holding ApS (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2019-04-12 tilføjes Navne: Now Fleet 17 IVS (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2019-04-12 tilføjes Reelle ejere: Laura Cristina Pereira de Campos (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2019-04-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-12 tilføjes Stiftere: Haulier Holding ApS (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2019-04-12 tilføjes Vedtægter: 2019-04-12 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2019-04-12 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2019-04-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-13)