Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Vedtægter | Kapital | ||||
Virksomhedsform | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gladsaxe Møllevej 117, st. tv., 2860 Søborg (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-08-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Gladsaxe Møllevej 117, st. tv., 2860 Søborg (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-08-05 tilføjes Direktion: Mohammad Raza Iftikhar Qureshi (adm. dir.) (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-08-05 fjernes Direktion: Sahil Qureshi (adm. dir.) (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-08-05 tilføjes Legale ejere: Mohammad Raza Iftikhar Qureshi (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-08-05 fjernes Legale ejere: Sahil Qureshi (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-08-05 tilføjes Navne: R. Q. ApS (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-08-04 fjernes Navne: Now Fleet 20 ApS (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-08-05 tilføjes Reelle ejere: Mohammad Raza Iftikhar Qureshi (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-08-05 fjernes Reelle ejere: Sahil Qureshi (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-08-05 tilføjes Vedtægter: 2020-08-05 (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-08-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gladsaxe Møllevej 117, st. tv., 2860 Søborg (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-07-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Bommen 3, 2820 Gentofte (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-06 tilføjes Direktion: Sahil Qureshi (adm. dir.) (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-07-06 fjernes Direktion: Laura Cristina Pereira de Campos (direktør) (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-07-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-07-06 tilføjes Legale ejere: Sahil Qureshi (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-07-06 fjernes Legale ejere: Haulier Holding ApS (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-06 tilføjes Navne: Now Fleet 20 ApS (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-07-05 fjernes Navne: Now Fleet 20 IVS (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-07-06 tilføjes Reelle ejere: Sahil Qureshi (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-07-06 fjernes Reelle ejere: Laura Cristina Pereira de Campos (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-06 tilføjes Vedtægter: 2020-07-06 (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-07-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-07-05 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2019-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Bommen 3, 2820 Gentofte (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2019-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Bommen 3, 2820 Gentofte (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Bommen 3, 2820 Gentofte (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-04-12 tilføjes Direktion: Laura Cristina Pereira de Campos (direktør) (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2019-04-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive erhvervsmæssig persontransport i henhold til den til enhver tid gældende taxilovgivning samt efter ledelsens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-12 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-12 tilføjes Hovedbranche: Taxikørsel (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-12 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2019-04-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2019-04-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-12 tilføjes Legale ejere: Haulier Holding ApS (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2019-04-12 tilføjes Navne: Now Fleet 20 IVS (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2019-04-12 tilføjes Reelle ejere: Laura Cristina Pereira de Campos (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2019-04-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-12 tilføjes Stiftere: Haulier Holding ApS (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-12 tilføjes Vedtægter: 2019-04-12 (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2019-04-12 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2019-04-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-06)