Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-03 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Hundige Strandvej 31, 1., 2670 Greve (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-05 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-03 fjernes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-03 fjernes Legale ejere: Cihad Coban (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-03 fjernes Navne: MGM 2019 IVS (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-03 fjernes Reelle ejere: Cihad Coban (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-03 fjernes Stiftere: Cihad Coban (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-03 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-10-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-10-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2020-10-08 fjernes Direktion: Cihad Coban (direktør) (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2019-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hundige Strandvej 31, 1., 2670 Greve (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2019-04-05 tilføjes Direktion: Cihad Coban (direktør) (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2019-04-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive vikarbureau og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2019-04-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2019-04-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-05 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2019-04-05 tilføjes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2019-04-05 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2019-04-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2019-04-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2019-04-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2019-04-05 tilføjes Legale ejere: Cihad Coban (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2019-04-05 tilføjes Navne: MGM 2019 IVS (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2019-04-05 tilføjes Reelle ejere: Cihad Coban (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2019-04-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2019-04-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2019-04-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2019-04-05 tilføjes Stiftere: Cihad Coban (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2019-04-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2019-04-05 tilføjes Vedtægter: 2019-04-05 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2019-04-05 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2019-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-08)