Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Regnskabs år | Vedtægter | ||||
Kapital | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Nordisk Glas Holding ApS. (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-10-25 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-10-25 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-10-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-10-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-10-25 tilføjes Vedtægter: 2019-10-25 (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-10-24 tilføjes Vedtægter: 2019-10-24 (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-10-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fejerskovparken 43, 7400 Herning (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2019-04-30 tilføjes Direktion: Michael Holme Knudsen (direktør) (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2019-04-30 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at investere i kapitalandele i andre selskaber, investering og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2019-04-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-09-30 (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-04-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-30 (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-04-30 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2019-04-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2019-04-30 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2019-04-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-04-30 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2019-04-30 tilføjes Legale ejere: Michael Holme Knudsen (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2019-04-30 tilføjes Navne: Michael Holme Knudsen Holding ApS (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2019-04-30 tilføjes Reelle ejere: Michael Holme Knudsen (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2019-04-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-04-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-04-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2019-04-30 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2019-04-30 tilføjes Stiftere: Michael Holme Knudsen (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2019-04-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2019-04-30 tilføjes Vedtægter: 2019-04-30 (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-04-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2019-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-03)