Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Bibranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-14 tilføjes Hovedbranche: Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n. (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-13 fjernes Hovedbranche: Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2023-05-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-22 tilføjes Bibranche: Detailhandel med drikkevarer (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frydenhøjparken 205, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2019-04-30 tilføjes Bibranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2019-04-30 tilføjes Direktion: Ferhat Taskin (direktør) (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2019-04-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2019-04-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-04-30 (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2019-04-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-30 (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2019-04-30 tilføjes Hovedbranche: Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2019-04-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2019-04-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2019-04-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2019-04-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2019-04-30 tilføjes Legale ejere: Ferhat Taskin (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2019-04-30 tilføjes Navne: Frward ApS (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2019-04-30 tilføjes Reelle ejere: Ferhat Taskin (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2019-04-30 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2019-04-30 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2019-04-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2019-04-30 tilføjes Stiftere: Ferhat Taskin (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2019-04-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2019-04-30 tilføjes Vedtægter: 2019-04-30 (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2019-04-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2019-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-03)