Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torupvejen 98, 3390 Hundested (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Torupvejen 98, 3390 Hundested (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-06-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torupvejen 98, 3390 Hundested (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2020-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Torupvejen 98, 3390 Hundested (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-26 tilføjes Kontaktoplysninger: peter@roejle.dk (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torupvejen 98, 3390 Hundested (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2019-05-01 tilføjes Direktion: Liljan Wagner Smitt (direktør) (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-05-01 tilføjes Formål: Selskabet formål er at investere i fast ejendom. (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-05-01 (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-05-01 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-05-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-05-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-05-01 tilføjes Legale ejere: Torup Overdrev Holding ApS (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-05-01 tilføjes Navne: Torup Overdrev ApS (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-05-01 tilføjes Reelle ejere: Liljan Wagner Smitt, Peter Albert Plant (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-05-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-05-01 tilføjes Stiftere: Torup Overdrev Holding ApS (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-05-01 tilføjes Vedtægter: 2019-05-01 (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-02)