Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Bestyrelse | ||||
Direktion | Beliggenhedsadresse | Kapital | Vedtægter | ||||
Legale ejere | Formål | Reelle ejere | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-08-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-06-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-06-12 fjernes Bestyrelse: Jørgen Allan Horwitz (formand) (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-06-12 fjernes Direktion: Rasmus Camborda Meilvang (adm. dir.) (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2023-10-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Applebys Plads 7, 1411 København K (offentliggjort 2022-10-21)
Den 2022-10-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Applebys Plads 7, 1411 København K (offentliggjort 2022-10-21)
Den 2022-10-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-20 tilføjes Kapital (Kapital): 78.185,25 (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-06-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-06-20 tilføjes Vedtægter: 2022-06-20 (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-02-17 fjernes Bestyrelse: Rasmus Camborda Meilvang (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2021-12-09 tilføjes Legale ejere: Martiny Inc. ApS, NTH 11239 Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-09 fjernes Legale ejere: Niels Rune Bøggild (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-09 fjernes Direktion: Niels Rune Bøggild (direktør) (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-11-24 tilføjes Kapital (Kapital): 73.934,00 (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2021-11-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2021-11-24 tilføjes Vedtægter: 2021-11-24 (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2021-09-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-26 tilføjes Kapital (Kapital): 65.431,50 (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-05-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-05-26 tilføjes Vedtægter: 2021-05-26 (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-05-21 fjernes Legale ejere: AvanTrio Holding Aps (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-05-15 fjernes Bestyrelse: Gitte Haaning Høj (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2020-12-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at varetage driften af en formidler platform for deleøkonomi. (offentliggjort 2020-12-04)
Den 2020-12-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med 1 direktør, af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening med 1 direktør, eller af alle bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2020-12-03 tilføjes Bestyrelse: Gitte Haaning Høj (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2020-12-03 fjernes Bestyrelse: Thomas Gade Gaustad (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-12-04)
Den 2020-12-02 fjernes Bestyrelse: Claus Wolder Kjær Thomsen (formand) (offentliggjort 2020-12-04)
Den 2020-12-03 tilføjes Kapital (Kapital): 56.929,00 (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2020-12-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2020-12-03 tilføjes Legale ejere: Niels Rune Bøggild, Viclara ApS, Chimpum ApS, Michael Toma Kragelund Gregersen, United 5 Holding ApS (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2020-12-03 fjernes Legale ejere: Claus Wolder Kjær Thomsen (offentliggjort 2020-12-04)
Den 2020-12-02 fjernes Legale ejere: Chimpum ApS, Niels Rune Bøggild (offentliggjort 2020-12-04)
Den 2020-12-03 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Camborda Meilvang (offentliggjort 2020-12-04)
Den 2020-12-03 fjernes Reelle ejere: Niels Rune Bøggild (offentliggjort 2020-12-04)
Den 2020-12-02 fjernes Reelle ejere: Rasmus Camborda Meilvang (offentliggjort 2020-12-04)
Den 2020-12-03 tilføjes Vedtægter: 2020-12-03 (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2020-09-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion, af én direktør sammen med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-12-04)
Den 2020-01-16 tilføjes Bestyrelse: Claus Wolder Kjær Thomsen (formand) (offentliggjort 2020-12-04)
Den 2020-01-16 tilføjes Vedtægter: 2020-01-16 (offentliggjort 2020-12-04)
Den 2019-12-28 tilføjes Legale ejere: Claus Wolder Kjær Thomsen (offentliggjort 2020-12-04)
Den 2019-12-27 tilføjes Legale ejere: AvanTrio Holding Aps (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2019-12-28 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Camborda Meilvang, Niels Rune Bøggild (offentliggjort 2020-12-04)
Den 2019-12-27 fjernes Reelle ejere: Niels Rune Bøggild, Rasmus Camborda Meilvang (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2019-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 52.000,00 (offentliggjort 2020-12-04)
Den 2019-12-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-04)
Den 2019-12-23 tilføjes Vedtægter: 2019-12-23 (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2019-05-02 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Camborda Meilvang (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2019-05-01 tilføjes Reelle ejere: Thomas Gade Gaustad, Niels Rune Bøggild (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2019-05-01 fjernes Reelle ejere: Thomas Gade Gaustad (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2019-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Applebys Plads 7, 1411 København K (offentliggjort 2022-10-21)
Den 2019-05-01 tilføjes Direktion: Niels Rune Bøggild (direktør) (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2019-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at varetage driften af en låneplatform for deleøkonomi og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-12-04)
Den 2019-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-03-31 (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-05-01 (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-05-01 tilføjes Hovedbranche: Webportaler (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2019-05-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2019-05-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-05-01 tilføjes Legale ejere: Chimpum ApS, Niels Rune Bøggild, Thomas Gade Gaustad (offentliggjort 2020-12-04)
Den 2019-05-01 tilføjes Navne: Plata ApS (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-05-01 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-05-01 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-05-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-05-01 tilføjes Stiftere: Thomas Gade Gaustad, Niels Rune Bøggild, Chimpum ApS (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-05-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2019-05-01 tilføjes Vedtægter: 2019-05-01 (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2019-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-06-12)