Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Kontaktoplysninger | Tegningsregel | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2022-09-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: På Bakken 8, 3310 Ølsted (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-30 (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-20 fjernes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-20 fjernes Legale ejere: Zydrunas Kuniutis (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-20 fjernes Navne: PRO Mandskab ApS (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-20 fjernes Reelle ejere: Zydrunas Kuniutis (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-20 fjernes Stiftere: Zydrunas Kuniutis, GITZ REGNSKAB ApS (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2021-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2021-06-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-06-26)
Den 2021-06-25 Statstidende Dekret
Den 2021-03-03 fjernes Kontaktoplysninger: zkuniutis@gmail.com (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-06-26)
Den 2020-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-06-26)
Den 2020-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-12-07 fjernes Direktion: Zydrunas Kuniutis (direktør) (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: På Bakken 8, 3310 Ølsted (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2020-09-14 fjernes Beliggenhedsadresse: På Bakken 8, 3310 Ølsted (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: På Bakken 8, 3310 Ølsted (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: På Bakken 8, 3310 Ølsted (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2019-05-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: På Bakken 8, 3310 Ølsted (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2019-05-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Kildevangsvej 12, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2019-05-16 tilføjes Direktion: Zydrunas Kuniutis (direktør) (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2019-05-16 fjernes Direktion: Jan Hornebo Gitz (direktør) (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2019-05-16 tilføjes Kontaktoplysninger: zkuniutis@gmail.com (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2019-05-15 fjernes Kontaktoplysninger: jan@gitz.as (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2019-05-16 tilføjes Legale ejere: Lotte Nørholm, Zydrunas Kuniutis (offentliggjort 2019-06-05)
Den 2019-05-16 fjernes Legale ejere: GITZ REGNSKAB ApS, Lotte Nørholm (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2019-05-15 fjernes Legale ejere: Zydrunas Kuniutis (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2019-05-16 tilføjes Reelle ejere: Lotte Nørholm, Zydrunas Kuniutis (offentliggjort 2019-06-05)
Den 2019-05-16 fjernes Reelle ejere: Jan Hornebo Gitz, Lotte Nørholm (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2019-05-15 fjernes Reelle ejere: Zydrunas Kuniutis (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2019-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kildevangsvej 12, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2019-04-30 tilføjes Direktion: Jan Hornebo Gitz (direktør) (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2019-04-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning af medarbejdere, samt al virksomhed, som efter ledelsens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2019-04-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2019-04-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-30 (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2019-04-30 tilføjes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2019-04-30 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2019-04-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2019-04-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2019-04-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2019-04-30 tilføjes Kontaktoplysninger: jan@gitz.as (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2019-04-30 tilføjes Legale ejere: Zydrunas Kuniutis, GITZ REGNSKAB ApS (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2019-04-30 tilføjes Navne: PRO Mandskab ApS (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2019-04-30 tilføjes Reelle ejere: Zydrunas Kuniutis, Jan Hornebo Gitz (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2019-04-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2019-04-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2019-04-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2019-04-30 tilføjes Stiftere: Zydrunas Kuniutis, GITZ REGNSKAB ApS (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2019-04-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2019-04-30 tilføjes Vedtægter: 2019-04-30 (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2019-04-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2019-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-07)